राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1995 से लेकर वर्तमान समय तक बने RSS Head या RSS Top Leaders जिनको संघ प्रमुख के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है की सूची का संकलन यहाँ दिया जा रहा है।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक सूची (RSS Sarsanghchalak List)
1.1 List of RSS Sarsanghchalak With Time Period
संघ में सरसंघचालक का पद सर्वोच्य पद होता है। परन्तु RSS Chief इसे पद के स्थान पर दायित्व अथवा पारिवारिक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं। स्वयंसेवक इस पद के संबोधन से पूर्व “प. पू.” जोड़ कर इस प्रकार उच्चारण करते है – परम पूजनीय सरसंघचालक जी।
यहाँ उपलब्ध Rashtriya Swayamsevak Sangh Sarsanghchalak List हिन्दी और English दोनों भाषा में हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सरसंघचालक सूची (RSS Sarsanghchalak List)
डॉ. केशव बलिराम हेडगेवार (Dr. Keshav Baliram Hedgewar)
माधव सदाशिव गोलवलकर (Madhav Sadashiv Golwalkar)
मधुकर दत्तात्रय देओरस (Madhukar Dattatraya Deoras)
राजेंद्र सिंह (Rajendra Singh)
कुप्पल्ली सीतारमैया सुदर्शन (Kuppalli Sitaramayya Sudarshan)
डॉ. मोहन राव भागवत (Dr. Mohan Rao Bhagwat)
अब निम्न टेबल के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे की RSS Leaders संघ के सरसंघचालकों का कार्यकाल कब से कब तक रहा।
List of RSS Sarsanghchalak With Time Period
Here is a complete list of Rashtriya Swayamsevak Sangh Sarsanghchalak. Names of RSS chiefs or top leaders with their time period of responsibility.
Sr. No. All sarsanghchalak Names Nick Name Time Period
1. Keshavrao Baliram Hedgewar
(RSS First Sarsanghchalak) Doctor Ji / Dr. Keshavrao Baliram Hedgwar
27 September 1925 to 21 June 1940
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे। इनका जन्म नागपुर के एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हिन्दू वर्ष प्रतिपदा के दिन हुआ था। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक थे बचपन से ही क्रांतिकारी प्रवृति के थे और उन्हें अंग्रेज शासको से घृणा थी।
2. Madhav Sadashiv Golwalkar
(RSS Second Sarsanghchalak) Shri Guru Ji / M.S. Golwalkar
21 June 1940 to 5 June 1973
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक तथा विचारक थे। इनके अनुयायी इन्हें प्रायः 'गुरूजी' के ही नाम से अधिक जानते हैं। हिन्दुत्व की विचारधारा का प्रवर्तन करने वालों उनका नाम प्रमुख है। वे संघ के कुछ आरम्भिक नेताओं में से एक हैं।
इनका पूरा जीवन परिचय पढ़े
3. Madhukar Dattatraya Deoras
(RSS 3rd Sarsanghchalak) Shri Bala Sahab Deoras
5 June 1973 to 17 June 1994
मधुकर दत्तात्रेय देवरस (11दिसम्बर1915-17 जून1996) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तृतीय सरसंघचालक थे। वे 'बाला साहब देवरस' नाम से अधिक प्रसिद्ध हैं।
इनका पूरा जीवन परिचय पढ़े
4. Rajendra Singh
(RSS 4th Sarsanghchalak) Rajju Bhaiya
11 March 1994 to 10 March 2000
राजेंद्र सिंह ( राजेंद्र सिंहठाकुर, 29 जनवरी 1922 - 14 जुलाई 2003), जिन्हें लोकप्रिय रूप से रज्जू भैया कहा जाता है , राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के चौथे सरसंघचालक थे । वह 1994 और 2000 के बीच उस संगठन के प्रमुख थे। [1] राजेंद्र सिंह आरएसएस के पहले गैर-महाराष्ट्रियन सरसंघचालक थे।
इनका पूरा जीवन परिचय पढ़े
5. Kuppalli Sitaramayya Sudarshan
(RSS 5th Sarsanghchalak) Shri Sudarshan Ji
10 March to 21 March 2009
कुप्पाहाली सीतारमैया सुदर्शन (अंग्रेज़ी: Kuppahalli Sitaramayya Sudarshan, जन्म: 18 जून, 1931 - मृत्यु: 15 सितंबर, 2012) राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आर.एस.एस.) के पाँचवें सरसंघचालक थे। मार्च 2009 में मोहन भागवत को छठवाँ सरसंघचालक नियुक्त कर स्वेच्छा से पदमुक्त हो गये।
इनका पूरा जीवन परिचय पढ़े
6. Mohan Rao Bhagwat
(RSS 6th Sarsanghchalak) Shri Bhagwat
21 March 2009 to Till date
मोहन मधुकर भागवत (जन्म: 11 सितम्बर 1950, चन्द्रपुर महाराष्ट्र) एक पशु चिकित्सक और 2009 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हैं। उन्हें एक व्यावहारिक नेता के रूप में देखा जाता है। के एस सुदर्शन ने अपनी सेवानिवृत्ति पर उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में चुना था।
इनका पूरा जीवन परिचय पढ़े